Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Direktion | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | ||||
Formål | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Leon Vad Laxy Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-02-08 tilføjes Direktion: Anders Droob (direktør) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 fjernes Direktion: Lars Zülau Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Navne: ASD Bolig ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-07 fjernes Navne: Kanalhusene Horsens II ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 fjernes Bestyrelse: Anders Droob (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-03 tilføjes Binavne: Kanalhusene Horsens II ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Reelle ejere: Sisse Droob Knudsen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-17 fjernes Reelle ejere: Sisse Droob Knudsen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: DROOB ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Kanalhusene Invest II ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Sisse Droob Knudsen, Sisse Droob Knudsen, Anders Droob (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Jeppe Droob (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-06-29 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langballe 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Bestyrelse: Anders Droob (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Lars Zülau Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-08-23 fjernes Direktion: Michael Elley Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-08-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-08-22 tilføjes Legale ejere: Kanalhusene Invest II ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-08-22 fjernes Legale ejere: Jernlageret Holding ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Droob (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-08-22 fjernes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen, Ole Mortensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langballe 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Direktion: Michael Elley Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-05 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Legale ejere: Jernlageret Holding ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Navne: Kanalhusene Horsens II ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-12-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Elley Jacobsen, Ole Mortensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Stiftere: Jernlageret Holding ApS (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Vedtægter: 2017-12-05 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-05)