Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leon Vad Laxy Christensen | 01.04.2021 | direktør |
Sisse Droob Knudsen | 08.02.2021 | direktør |
Anders Droob | 08.02.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Zülau Henriksen | 23.08.2018 | 08.02.2021 | direktør |
Ole Mortensen | 05.12.2017 | 23.08.2018 | direktør |
Michael Elley Jacobsen | 05.12.2017 | 23.08.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Svarrer | 23.08.2018 | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Droob | 23.08.2018 | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Droob | 23.08.2018 | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |