Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Michael Saedian-Behnami (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Kevin Saedian-Behnami (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Tolkebistand ApS. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-26 tilføjes Direktion: Kevin Saedian-Behnami (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-08-26 fjernes Direktion: Michael Saedian-Behnami (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-06-02 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-29 tilføjes Direktion: Michael Saedian-Behnami (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-19 tilføjes Legale ejere: Michael Saedian-Behnami (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Legale ejere: Roghieh Saedian-Behnami (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Saedian-Behnami (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Reelle ejere: Roghieh Saedian-Behnami (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-14 fjernes Direktion: Roghieh Saedian-Behnami (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 16, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Direktion: Roghieh Saedian-Behnami (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2017-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-21 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Legale ejere: Roghieh Saedian-Behnami (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2017-11-21 tilføjes Navne: Pumba ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Reelle ejere: Roghieh Saedian-Behnami (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2017-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Stiftere: Roghieh Saedian-Behnami (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-11-21 tilføjes Vedtægter: 2017-11-21 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)