Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Saedian-Behnami | 29.06.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kevin Saedian-Behnami | 26.08.2020 | 29.06.2021 | direktør |
Michael Saedian-Behnami | 29.05.2020 | 26.08.2020 | adm. dir |
Roghieh Saedian-Behnami | 21.11.2017 | 14.01.2020 | adm. dir |