Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 25.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 09.11.2017 | 25.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Dueholm Jensen | 04.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Lei | 05.03.2019 | formand |
Frank Scholdann Lund | 12.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Willy Kim Støckler | 12.06.2018 | 04.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Dorthe Melballe | 12.06.2018 | 05.03.2019 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 09.11.2017 | 12.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 09.11.2017 | 12.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 09.11.2017 | 12.06.2018 | formand |