Virk/Person | Dato |
---|---|
Exante Consult (CVR 37756474) | 01.01.2016 |
Tovini House I/S (CVR 32683770) | 02.02.2010 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Torvehuset I ApS (CVR 44232383) | NORMAL | 11.08.2023 | formand |
Lørdag den 5. juni IV ApS (CVR 40861548) | NORMAL | 30.09.2019 | formand |
RUGENBARG HAMBORG A/S (CVR 32837484) | NORMAL | 27.08.2019 | formand |
Koncenton Torvehuset I A/S (CVR 39073099) | NORMAL | 05.03.2019 | formand |
Komp 1991 Finans ApS (CVR 39893592) | NORMAL | 26.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
ZEKOM II ApS (CVR 34622361) | NORMAL | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
KOMP 1991 ApS (CVR 34615683) | NORMAL | 29.09.2017 | formand |
HOLM & CO. A/S (CVR 15510846) | NORMAL | 23.02.2016 | formand |
ARTHUR OG HUBERT MÜLLERS FOND (CVR 64864718) | NORMAL | 29.01.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Aabyen AII ApS (CVR 39307979) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.05.2020 | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
ERIK SANDVEI HOLDING A/S. SØNDERBORG (CVR 10423104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.11.2017 | 21.04.2022 | formand |
LACHENMEIER INVEST A/S. SØNDERBORG (CVR 55395519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.11.2017 | 08.03.2019 | formand |
KOMPAGNIET AF 1991 FINANS A/S (CVR 15136987) | NORMAL | 27.02.2017 | 26.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
KOMPAGNIET AF 1991 A/S (CVR 15056142) | NORMAL | 27.02.2017 | 24.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
LØRDAG DEN 5. JUNI II ApS (CVR 34702497) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.02.2017 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
ERIK SANDVEI HOLDING A/S. SØNDERBORG (CVR 10423104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.01.2016 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
LACHENMEIER INVEST A/S. SØNDERBORG (CVR 55395519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.01.2016 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
RUGENBARG HAMBORG A/S (CVR 32837484) | NORMAL | 20.01.2016 | 26.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
EY Partnership P/S (CVR 35683194) | NORMAL | 06.03.2014 | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. JANUAR 2008 A/S (CVR 30700295) | NORMAL | 13.12.2007 | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sønderborg Investeringsselskab ApS (CVR 39539365) | NORMAL | 07.12.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RPMA Investments Holding ApS (CVR 41215887) | NORMAL | 11.03.2020 | 19.03.2023 | direktør |
RPMA Investments ApS (CVR 41216379) | NORMAL | 11.03.2020 | 19.03.2023 | direktør |
Sønderborg Investeringsselskab ApS (CVR 39539365) | NORMAL | 28.04.2018 | 30.11.2018 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. JANUAR 2008 A/S (CVR 30700295) | NORMAL | 13.12.2007 | 08.08.2014 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kresten Lei | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kresten Lei (antal: 36) | 23 | 4 | 4 | 5 |
Pct. | 64 % | 11 % | 11 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kresten Lei (antal: 41) | 20 | 5 | 7 | 9 |
Pct. | 49 % | 12 % | 17 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
BENNIKSGAARD GOLF CENTER ApS (CVR 24217965) | OPLØST EFTER KONKURS | 1998-07-01 | 1998-10-28 | revision |
DOHLMANN-HOLDING ApS (CVR 87299015) | NORMAL | 1995-09-02 | 2001-01-23 | revision |
GAVEKOMPAGNIET ApS (CVR 26110440) | TVANGSOPLØST | 2004-12-30 | 2006-12-11 | revision |
BENNIKSGAARD HOTEL A/S (CVR 26684129) | NORMAL | 2002-07-01 | 2008-05-28 | revision |
FKZ HOLDING ApS (CVR 27319327) | NORMAL | 2003-06-19 | 2008-03-27 | revision |
FCN HOLDING ApS (CVR 27319343) | NORMAL | 2003-06-19 | 2008-05-05 | revision |
VPP HOLDING ApS (CVR 27319378) | NORMAL | 2003-06-19 | 2008-04-16 | revision |
ApS SCANDICA AF 1/2-1986 (CVR 78824115) | OPLØST EFTER KONKURS | 1985-07-08 | 1988-10-26 | revision |
ApS KBIL 15 NR. 1531 (CVR 17699792) | OPLØST EFTER KONKURS | 1994-03-01 | 1996-03-28 | revision |