Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trankær Mosevej 131, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Timianvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Direktion: Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund (direktør) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 fjernes Direktion: Patrick Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: TrænerAkademiet ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Træner Akademiet ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 tilføjes Legale ejere: Fruerlund Care Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: P Nielsen ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-28 fjernes Legale ejere: Fruerlund Care Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 fjernes Reelle ejere: Patrick Nielsen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Timianvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergrunden 20, st., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-13 tilføjes Legale ejere: Fruerlund Care Holding ApS, F Krarup Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-04-12 fjernes Legale ejere: F Krarup Holding ApS, Fruerlund Care Holding ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-04-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-04-13 fjernes Reelle ejere: Frederik Krarup Ladefoged (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-28 tilføjes Legale ejere: Fruerlund Care Holding ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 tilføjes Navne: Træner Akademiet ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2018-12-03 fjernes Navne: Træner Akademiet IVS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 tilføjes Vedtægter: 2018-12-04 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2018-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergrunden 20, st., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårds Alle 29, 8362 Hørning (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-28 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-10-27 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-10-27 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårds Alle 29, 8362 Hørning (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-10-27 tilføjes Direktion: Patrick Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde uddannelse som personlig træner, tilbyde personlig rådgivning omkring træning og kost mv. samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-27 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Legale ejere: F Krarup Holding ApS, P Nielsen ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2017-10-27 tilføjes Navne: Træner Akademiet IVS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-10-27 tilføjes Reelle ejere: Frederik Krarup Ladefoged, Patrick Nielsen (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2017-10-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-10-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Stiftere: P Nielsen ApS, F Krarup Holding ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)