Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Tønning | 24.05.2024 | 05.09.2024 | direktør |
Poul Djernes | 19.03.2021 | 24.05.2024 | direktør |
Kenneth Tønning | 04.10.2017 | 19.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bodilsen | 19.03.2021 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Uhre | 04.10.2017 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Normann Andersen | 04.10.2017 | 05.09.2024 | formand |
Poul Djernes | 04.10.2017 | 19.03.2021 | bestyrelsesmedlem |