Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Bestyrelse: Vagn Balle Hundebøll (formand) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-22 fjernes Bestyrelse: Vagn Balle Hundebøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-10 fjernes Bestyrelse: Knud Anders Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: KALUNDBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-10-22 fjernes Legale ejere: Masnedø Invest A/S (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesthavnen 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-04 tilføjes Vedtægter: 2017-12-04 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesthavnen 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-10-06 tilføjes Bestyrelse: Knud Anders Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2017-10-06 tilføjes Direktion: Simon Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at laste og losse skibe på Vordingborg Havn samt udlejning af lager- og tørringsfaciliteter og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-06 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-06 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Legale ejere: Masnedø Invest A/S, DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-10-06 tilføjes Navne: Masnedø Bulk Terminal A/S (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Stiftere: Masnedø Invest A/S, DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Vedtægter: 2017-10-06 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)