Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bøje Schaumann Kjær | 23.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Balle Hundebøll | 23.06.2023 | formand |
Torben Herman Christensen | 06.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Steen Frederiksen | 06.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Gjørtsvang Andersen | 06.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Simon Christensen | 06.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Balle Hundebøll | 06.10.2017 | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Knud Anders Rasmussen | 06.10.2017 | 10.04.2023 | bestyrelsesmedlem |