Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Formål | ||||
Hjemmeside | Direktion | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-18 tilføjes Binavne: Verified Danmark ApS, Verified ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-17 fjernes Binavne: CityTop10 ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-17 tilføjes Vedtægter: 2023-10-17 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2021-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BlueDeli ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasmoerkdk@gmail.com (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@gallerio.dk (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-24 tilføjes Vedtægter: 2022-10-24 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2022-10-24 fjernes Binavne: Gallerio ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 tilføjes Binavne: Gallerio ApS, CityTop10 ApS, Tikket ApS, North Copenhagen ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-05-10 fjernes Binavne: North Copenhagen IVS, CityTop10 IVS, Tikket IVS, Gallerio IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-28 fjernes Legale ejere: TM ViKoLe Holding IVS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-24 tilføjes Navne: eCOM Consult ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-23 fjernes Navne: eCOM Consult IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-24 tilføjes Vedtægter: 2021-04-24 (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gallerio.dk (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@designo.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 tilføjes Binavne: Gallerio IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-09-23 fjernes Binavne: Toppo IVS, Designo IVS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Vedtægter: 2020-09-24 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virginiavej 4, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 16, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@designo.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: thomasmoerkdk@gmail.com (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Binavne: Designo IVS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-06-10 fjernes Binavne: Planeed IVS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-10 tilføjes Vedtægter: 2019-06-10 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-02 tilføjes Binavne: Tikket IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-05 tilføjes Binavne: Planeed IVS, Toppo IVS, CityTop10 IVS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-04 fjernes Binavne: Restaurant Nord IVS, Nord Restaurant IVS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasmoerkdk@gmail.com (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-27 fjernes Binavne: URBANklub IVS, URBANguide IVS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: TM ViKoLe Holding IVS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2019-02-01 fjernes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-25 tilføjes Binavne: URBANguide IVS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-10-24 fjernes Binavne: eCOM Consult IVS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 tilføjes Binavne: eCOM Consult IVS, Restaurant Nord IVS, Nord Restaurant IVS, North Copenhagen IVS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-11 fjernes Binavne: URBANplus IVS, URBANnews IVS, URBANlist IVS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-25 tilføjes Navne: eCOM Consult IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2018-10-24 fjernes Navne: URBANguide IVS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 tilføjes Vedtægter: 2018-10-25 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i iværksætterprojekter. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@urbanguide.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 fjernes Hjemmeside: www.urbanguide.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Thomas Mørk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Martin Vang (direktør) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: pr0 Invest ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Martin Vang (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 16, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 60, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@urbanguide.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-10 fjernes Kontaktoplysninger: tm@urbanguide.dk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-05 tilføjes Direktion: Martin Vang (direktør) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-05 fjernes Direktion: Thomas Mørk (direktør) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-04 tilføjes Direktion: Thomas Mørk (direktør) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-04 fjernes Direktion: Martin Vang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-05 tilføjes Legale ejere: pr0 Invest ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-05 fjernes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-04 fjernes Legale ejere: pr0 Invest ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-05 tilføjes Reelle ejere: Martin Vang (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-05 fjernes Reelle ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Martin Vang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-27 fjernes Direktion: Thomas Mørk (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: pr0 Invest ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-27 fjernes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 60, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 16, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 16, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-10-04 tilføjes Bibranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Binavne: URBANplus IVS, URBANnews IVS, URBANlist IVS, URBANklub IVS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-10-04 tilføjes Direktion: Thomas Mørk (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af lokale nyheder på digitalt medie samt med handel af serviceydelser og produkter over internettet. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-04 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Hjemmeside: www.urbanguide.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-10-04 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2017-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: tm@urbanguide.dk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-10-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Mørk (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-10-04 tilføjes Navne: URBANguide IVS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Stiftere: Thomas Mørk (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Vedtægter: 2017-10-04 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-04)