Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Mørk | 01.10.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Vang | 05.05.2018 | 01.10.2018 | direktør |
Thomas Mørk | 04.05.2018 | 05.05.2018 | direktør |
Martin Vang | 27.03.2018 | 04.05.2018 | adm. dir |
Thomas Mørk | 04.10.2017 | 27.03.2018 | direktør |