Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Bestyrelse: Anders Lind Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 fjernes Bestyrelse: Kristian Falk Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Direktion: Anders Lind Johansen (direktør) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 fjernes Direktion: Nicolai Kanstrup-Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Legale ejere: Vinggaard & Kanstrup-Clausen Holding ApS, Lind Johansen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-01 fjernes Legale ejere: Vinggaard & Kanstrup-Clausen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Lind Johansen (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Nicolai Kanstrup-Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Kristian Falk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: FF Factories ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Kristian Falk Nielsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Binavne: LOKALBOLIG GENTOFTE APS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: LOKALBOLIG GENTOFTE OG VANGEDE APS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: LOKALBOLIG GENTOFTE APS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Legale ejere: FF Factories ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2017-11-02 tilføjes Reelle ejere: Kristian Falk Nielsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Kristian Falk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2017-10-01 fjernes Direktion: Nicolai Kanstrup-Clausen (direktør) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Bestyrelse: Kristian Falk Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2017-09-05 tilføjes Direktion: Nicolai Kanstrup-Clausen (direktør) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-05 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Legale ejere: Vinggaard & Kanstrup-Clausen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2017-09-05 tilføjes Navne: LOKALBOLIG GENTOFTE APS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Kanstrup-Clausen, Jan Vinggaard (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-09-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Stiftere: Vinggaard & Kanstrup-Clausen Holding ApS (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Vedtægter: 2017-09-05 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-05)