Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Lind Johansen | 02.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Kanstrup-Clausen | 01.01.2023 | 02.06.2023 | direktør |
Kristian Falk Nielsen | 01.10.2017 | 01.01.2023 | direktør |
Nicolai Kanstrup-Clausen | 05.09.2017 | 01.10.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Lind Johansen | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Kanstrup-Clausen | 05.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Vinggaard | 05.09.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Falk Nielsen | 05.09.2017 | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |