Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Vedtægter | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Årsbeskæftigelse | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Bestyrelse: Claudia Maria Colciago (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-06-27 fjernes Bestyrelse: Ole Kring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-05-21 tilføjes Bestyrelse: Farzad Saber (næstformand) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-21 fjernes Bestyrelse: Lars Seier Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-20 fjernes Bestyrelse: Ejvind Frausing Hansen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Arnt Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-29 fjernes Direktion: Okan Ilker Görgen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-11-10 tilføjes Bestyrelse: Ole Kring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-11-10 fjernes Bestyrelse: Jens Dahlgaard Hove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 245.530,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-12 tilføjes Vedtægter: 2023-09-12 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-12-09 tilføjes Vedtægter: 2022-12-09 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 242.620,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-11-18 tilføjes Legale ejere: Saber Holding ApS, Farzad Saber (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-17 fjernes Legale ejere: Saber Holding ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-18 tilføjes Reelle ejere: Farzad Saber (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-18 tilføjes Vedtægter: 2022-11-18 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 204.095,00 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-05-25 fjernes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-05-25 tilføjes Vedtægter: 2022-05-25 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 201.185,00 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 tilføjes Bestyrelse: Ejvind Frausing Hansen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-05-26 fjernes Bestyrelse: Farzad Saber (næstformand) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 185.938,00 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-06-25 tilføjes Legale ejere: Saber Holding ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-06-24 fjernes Legale ejere: Saber Holding ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-25 tilføjes Vedtægter: 2019-06-25 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-06-25 fjernes Reelle ejere: Farzad Saber (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-16 tilføjes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 178.575,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: Saber Holding ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: Saber Holding ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Reelle ejere: Farzad Saber (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: Farzad Saber (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-14 tilføjes Bestyrelse: Torben Winther Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 175.186,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-01-02 tilføjes Vedtægter: 2019-01-02 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: CHRISTIAN NIELSENS FOND (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Farzad Saber (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-12-01 fjernes Reelle ejere: Ejvind Frausing Hansen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Farzad Saber (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 167.750,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Saber Holding ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-08-14 fjernes Legale ejere: PACTOR ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 156.250,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Farzad Saber (næstformand) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Okan Ilker Görgen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: PACTOR ApS, Euromed ApS, Greendale Invest Holding ApS, Novomedicon ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Farzad Saber, Ejvind Frausing Hansen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling, produktion og salg af medicoteknisk udstyr, software og services. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Navne: O2matic ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2017-08-29 tilføjes Stiftere: PACTOR ApS, Novomedicon ApS, Greendale Invest Holding ApS, Euromed ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-31)