Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Ravnsborggade 3 ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-31 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Ravnsborggade 3 ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-16 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Ravnsborggade 3 ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-15 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 6049 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 6049 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-21 tilføjes Direktion: Henrik Cederholm (direktør) (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-16 tilføjes Direktion: Niels Cederholm (direktør) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-16 tilføjes Vedtægter: 2017-08-16 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2017-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ejendomsselskab og hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 tilføjes Legale ejere: PAX HOLDING ApS, HC HOLDING AF 22. APRIL 2010 ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 fjernes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Cederholm (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Cederholm (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-07)