Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Sandsdal Jørgensen | 14.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kwadwo Pinamang Swiatecki Adu | 19.09.2019 | 08.04.2020 | direktør |
Simon Cederstråhle Hellstrøm-Melander | 06.12.2018 | 14.10.2021 | adm. dir |
Simon Cederstråhle Hellstrøm-Melander | 03.08.2017 | 28.11.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Cederstråhle Hellstrøm-Melander | 03.08.2017 | 28.11.2018 | formand |