Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Advice4U ApS (CVR 19971236) | 29.09.2021 | 01.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Sayagata Holding ApS (CVR 38584979) | 08.04.2020 | 29.09.2021 | 100,00% | 100,00 % |
NICHOLAS LARSEN HOLDING ApS (CVR 35807373) | 19.09.2019 | 08.04.2020 | 25,00-33,32% | 33,33 % |
Bag Maleriet ApS (CVR 36900792) | 19.09.2019 | 08.04.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Sayagata Holding ApS (CVR 38584979) | 03.08.2017 | 07.04.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Solcellestrøm Aps (CVR 39475510) | NORMAL | 15.07.2023 | 100,00% | 100,00% |
Selskabet af 31. oktober 2023 ApS (CVR 34583226) | OPLØSTEFTERKONKURS | 01.12.2022 | 100,00% | 100,00% |