Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Vedtægter | Direktion | Navne | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@andersen-gruppen.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: poul@revision123.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: JA Business Holding ApS, Jesper Kastrup Andersen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: CJR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kastrup Andersen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Claus Johannes Richter (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-11-19 tilføjes Binavne: Serviceselskabet ApS, Andersen Gruppen ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 tilføjes Vedtægter: 2021-11-19 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-14 tilføjes Direktion: Anne Kathrine Constance Kastrup Gerdes (direktør) (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-11-14 fjernes Direktion: Lars Klink (direktør) (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Serviceselskabet Andersen-Gruppen ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Serviceselskabet ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-09 tilføjes Binavne: Andersen-Vinduespolering ApS, Andersen-Servicewebshop ApS, Andersen-Rengøring ApS, Andersen-Gruppen ApS, Andersen Group ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-08 fjernes Binavne: Andersen-Vinduespolering IVS, Andersen-Servicewebshop IVS, Andersen-Rengøring IVS, Andersen-Gruppen IVS, Andersen Group IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-04 tilføjes Navne: Serviceselskabet ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-03 fjernes Navne: Serviceselskabet IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-04 tilføjes Vedtægter: 2021-08-04 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@revision123.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: revision123@revisor.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-27 tilføjes Direktion: Lars Klink (direktør) (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-02-27 fjernes Direktion: Claus Johannes Richter (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-10 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-16 tilføjes Binavne: Andersen-Vinduespolering IVS, Andersen-Servicewebshop IVS, Andersen-Rengøring IVS, Andersen-Gruppen IVS, Andersen Group IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-06-03 tilføjes Vedtægter: 2020-06-03 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-03 tilføjes Direktion: Claus Johannes Richter (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Birthe Neumeyer (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-03 tilføjes Legale ejere: Claus Johannes Richter, CJR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S, Birthe Neumeyer, Claus Johannes Richter (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-03 tilføjes Navne: Serviceselskabet IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-06-02 fjernes Navne: Nicani IVS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-03 tilføjes Reelle ejere: Claus Johannes Richter (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Birthe Neumeyer (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-07-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: revision123@revisor.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Højtoften 7, 4690 Haslev (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Birthe Neumeyer (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-02-20 fjernes Direktion: Maria Helmer (direktør) (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S, Birthe Neumeyer (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Maria Helmer (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Birthe Neumeyer (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Maria Helmer (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højtoften 7, 4690 Haslev (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Maria Helmer (direktør) (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Maria Helmer (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Nicani IVS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Helmer (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Maria Helmer (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-13)