Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JA Business Holding ApS (CVR 39576651) | NORMAL | 31.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CJR HOLDING ApS (CVR 26629500) | 03.06.2020 | 31.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Claus Johannes Richter | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Birthe Neumeyer | 31.01.2018 | 03.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S (CVR 25733266) | 31.01.2018 | 03.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Maria Helmer | 01.07.2017 | 31.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |