Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MTS HOLDING, VINDUM ApS (CVR 29517320) | NORMAL | 31.08.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lasse Aalborg Pedersen | 02.07.2020 | 31.08.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Laura Aalborg Pedersen | 02.07.2020 | 31.08.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Michael Pedersen | 08.09.2017 | 31.08.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Michael Pedersen | 30.06.2017 | 07.09.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Vindum Ejendomme ApS (CVR 42129496) | NORMAL | 30.06.2021 | 100,00% | 100,00% |
BJERRINGBRO EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 34353336) | NORMAL | 01.01.2019 | 100,00% | 100,00% |