Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hjalte Kjems | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Thomas Petersen | 28.06.2017 | 15.10.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Hjalte Kjems | 28.06.2017 | 14.10.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
KP Huse ApS (CVR 38518356) | 20.06.2017 | 01.02.2021 | 100,00% | 100,00 % |