Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Bo Petersen | 13.06.2023 | 01.09.2024 | direktør |
Martin Godske | 01.10.2017 | 01.09.2024 | direktør |
Brian Bisgaard | 20.06.2017 | 13.06.2023 | direktør |
Jette Bendixen Deltorp | 20.06.2017 | 10.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Bjerregaard | 29.08.2024 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Trap Højer | 29.04.2019 | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Godske | 01.10.2017 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Hald | 20.06.2017 | 01.09.2024 | formand |
Brian Bisgaard | 20.06.2017 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dam | 20.06.2017 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jette Bendixen Deltorp | 20.06.2017 | 10.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Skov Eskesen | 20.06.2017 | 12.09.2017 | bestyrelsesmedlem |