Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Almgren-Jensen | 01.11.2023 | 04.07.2024 | adm. dir |
Emil Norup | 10.05.2017 | 01.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Emil Norup | 16.03.2020 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Martin Jessen | 16.03.2020 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ulf Jensen | 16.03.2020 | 04.07.2024 | formand |
Allan Sønderskov Darre | 16.03.2020 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Havéus | 16.03.2020 | 13.06.2024 | bestyrelsesmedlem |