Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Fejfer | 25.04.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Nørkjær Larsen | 01.09.2017 | 25.04.2019 | adm. dir |
Martin Gottlob | 10.05.2017 | 01.09.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Vested Stakroge | 17.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nørkjær Larsen | 10.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Robert Maersk Uggla | 10.05.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Thorsgaard Nielsen | 30.10.2018 | 17.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Brenøe | 10.05.2017 | 19.11.2019 | bestyrelsesmedlem |