Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: lautapelit piste fi oy (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: SPILBRÆT.DK ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Vedtægter: 2021-07-04 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Legale ejere: Weilbach Holding ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-12 fjernes Legale ejere: LARGE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2021-03-11 fjernes Legale ejere: Weilbach Holding ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-12 tilføjes Reelle ejere: Morten Weilbach (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-12 fjernes Reelle ejere: Lars Gylling Enevoldsen (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2021-03-11 fjernes Reelle ejere: Morten Weilbach (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 2., 1560 København V (offentliggjort 2020-05-30)
Den 2020-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårumvej 10, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-30)
Den 2020-05-30 tilføjes Hjemmeside: www.braetogbrikker.dk (offentliggjort 2020-05-30)
Den 2020-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@braetogbrikker.dk (offentliggjort 2020-05-30)
Den 2020-04-16 tilføjes Binavne: Bræt & Brikker ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 tilføjes Vedtægter: 2020-04-16 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Gylling Enevoldsen (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: LARGE HOLDING ApS, SPILBRÆT.DK ApS (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårumvej 10, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-30)
Den 2017-04-18 tilføjes Direktion: Morten Weilbach (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med salg af brætspil. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Legale ejere: Morten Weilbach, Weilbach Holding ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-04-18 fjernes Legale ejere: Morten Weilbach (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: SBDK Retail ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Weilbach (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-04-18 tilføjes Stiftere: Weilbach Holding ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-18)