Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen | 24.04.2017 | 22.08.2024 | direktør |
Peter Freiesleben | 17.03.2017 | 24.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen | 30.03.2023 | 22.08.2024 | formand |
Stig Bøgh Karlsen | 30.03.2023 | 22.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hjort | 28.01.2021 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nielsen | 17.03.2017 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Nielsen | 17.03.2017 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stig Bøgh Karlsen | 17.03.2017 | 29.03.2023 | formand |
Zhenfei Hu | 17.03.2017 | 28.01.2021 | bestyrelsesmedlem |