Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen(virk.: 38) Reelle ejere | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 7,89 % |
Ole Nielsen(virk.: 35) Reelle ejere | 5,71 % | 5,71 % | 5,71 % | 8,57 % |
Thomas Hjort(virk.: 20) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Zhenfei Hu(virk.: 10) Reelle ejere | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Pct. | 5,82 % | 5,82 % | 5,82 % | 10,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Stig Bøgh Karlsen(virk.: 93) | 10,75 % | 10,75 % | 12,90 % | 31,18 % |
Kristian Nielsen(virk.: 24) | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 8,33 % |
Peter Freiesleben(virk.: 24) | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,22 % | 8,22 % | 9,59 % | 21,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Nielsen | 01.01.2007 | Soløjevej 8, 9400 Nørresundby |
Thomas Hjort | 27.02.2014 | Prins Paris Alle 21, 9210 Aalborg SØ |
Poul Jørgen Nielsen | 01.04.2014 | Carl Klitgaards Vej 29, 9400 Nørresundby |
Zhenfei Hu | 12.07.2023 | Smidievej 7A, 9574 Bælum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen | 28.02.2007 | Julius Thomsens Gade 7, 1974 Frederiksberg C |
Peter Freiesleben | 01.08.2007 | Søndertoft 7, 9000 Aalborg |
Kristian Nielsen | 21.04.2010 | Egelundsvej 20, 9380 Vestbjerg |
Stig Bøgh Karlsen | 10.01.2020 | Høje Skodsborgvej 28, 2942 Skodsborg |
Aktive virksomheder: (12) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARCTIC HOLDING ApS | 14551832 | NORMAL | Formueforvaltning (663000) |
ARCTIC IMPORT A/S | 31087694 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
ARCTIC IMPORT HOLDING ApS | 19299791 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BAHIA INVEST ApS | 31272335 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
House of Arctic ApS | 38525727 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
M. Nielsen Vadum ApS | 31272947 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
NORTHERN ATLANTIC FINANCE ApS | 87806715 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ON ApS | 15045035 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ON INVEST AALBORG ApS | 31168546 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PJN ApS | 15045043 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PJN INVEST ApS | 31168538 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PJON Leasing ApS | 38751468 | NORMAL | Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (773300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.11.2022 | 0,00 (km) | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst |
31.03.2023 | 2,04 (km) | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst | Ankeret 5A, 9220 Aalborg Øst |
House of Arctic ApS. |
Sidst opdateret den 28.03.2017 og angivet som gældende fra 17.03.2017 (2758 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
House of Ahler | 36168110 |
House of Alternative Health ApS | 42485209 |
House of Amanda Christensen ApS | 40914242 |
House of Amber ApS | 41540184 |
House of Arctic ApS | 38525727 |
House of arts | 28953224 |
HOUSE OF ASIA A/S | 33080565 |
House Of Atlanther | 43821008 |
House of Atmosphere | 44019914 |
House of Avida Copenhagen | 12058799 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen(virk.: 38) Reelle ejere | 13 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 |
Ole Nielsen(virk.: 35) Reelle ejere | 12 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 |
Thomas Hjort(virk.: 20) Reelle ejere | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Zhenfei Hu(virk.: 10) Reelle ejere | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 42 % | 0 % | 4 % | 7 % | 42 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stig Bøgh Karlsen(virk.: 93) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 1 | 28 | 40 | 3 |
Kristian Nielsen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Peter Freiesleben(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 43 | 0 | 4 | 7 | 43 | 6 |
Pct. | 30 % | 0 % | 1 % | 21 % | 42 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen(virk.: 38) Reelle ejere | 27 | 27 | 0 | 24 |
Ole Nielsen(virk.: 35) Reelle ejere | 27 | 24 | 0 | 24 |
Thomas Hjort(virk.: 20) Reelle ejere | 12 | 10 | 0 | 9 |
Zhenfei Hu(virk.: 10) Reelle ejere | 1 | 8 | 0 | 12 |
Sum | 67 | 69 | 0 | 69 |
Pct. | 33 % | 34 % | 0 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Stig Bøgh Karlsen(virk.: 93) Ikke aktiv i virksomheden | 103 | 13 | 0 | 3 |
Kristian Nielsen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 4 | 0 | 4 |
Peter Freiesleben(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 20 | 0 | 5 |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 145 | 37 | 0 | 12 |
Pct. | 75 % | 19 % | 0 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |