Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Navne | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 134, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 134, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Stig Chalmer Rasmussen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Stig Chalmer Rasmussen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Stig Chalmer Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2023-04-15)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Stig Chalmer Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-15)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Danni Gerner Hansen og Stig Chalmer Rasmussen i forening. (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Stig Chalmer Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2023-04-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Stig Chalmer Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Danni Gerner Hansen, Stig Chalmer Rasmussen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Danni Gerner Hansen, Stig Chalmer Rasmussen (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Vedtægter: 2018-12-31 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at skabe og drive globale portaler for handel med fly, helikoptere, droner, både m.fl. samt reservedele, tilbehør og uddannelse m.m. til disse og hermed forbundet virksomhed. Senere udvides til også at drive almindelig handel med varer og serviceydelser primært via portalerne. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Navne: Connexion Group ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-30 fjernes Navne: AeroConnexion ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Vedtægter: 2018-08-31 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-27 tilføjes Vedtægter: 2018-08-27 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: dh@aeroconneixon.com (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Danni Gerner Hansen. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 134, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergskiftet 7, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergskiftet 7, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergskiftet 7, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-22 tilføjes Direktion: Danni Gerner Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: René Prytz Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Danni Gerner Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-22 tilføjes Legale ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-22 fjernes Legale ejere: René Prytz Pedersen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-21 tilføjes Legale ejere: René Prytz Pedersen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-21 fjernes Legale ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-20 tilføjes Legale ejere: Betina Bavngaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 fjernes Legale ejere: René Prytz Pedersen, Betina Bavngaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-22 tilføjes Reelle ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-22 fjernes Reelle ejere: René Prytz Pedersen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-21 tilføjes Reelle ejere: René Prytz Pedersen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-21 fjernes Reelle ejere: Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Betina Bavngaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 fjernes Reelle ejere: René Prytz Pedersen, Betina Bavngaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergskiftet 7, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-03-22 tilføjes Direktion: Danni Gerner Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er: At skabe og drive Europas og Asiens største og bedste portal for handel med fly, helikoptere, droner samt reservedele, tilbehør og uddannelse m.m. til disse. Senere udvides til at omfatte Amerika. Herunder også handel med varer til luftfart. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Hjemmeside: www.aeroconnexion.com (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Legale ejere: René Prytz Pedersen, Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-03-22 tilføjes Navne: AeroConnexion ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-03-22 tilføjes Reelle ejere: René Prytz Pedersen, Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-03-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-03-22 tilføjes Stiftere: René Prytz Pedersen, Danni Gerner Hansen (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af René Prytz Pedersen i forening med Danni Gerner Hansen. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)