Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Danni Gerner Hansen | 22.08.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Chalmer Rasmussen | 01.01.2019 | 01.03.2023 | direktør |
René Prytz Pedersen | 22.03.2017 | 22.08.2018 | adm. dir |
Danni Gerner Hansen | 22.03.2017 | 21.08.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Danni Gerner Hansen | 01.01.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Chalmer Rasmussen | 01.01.2019 | 01.03.2023 | næstformand |