Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-02 tilføjes Vedtægter: 2022-08-02 (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: FABERS FAMILIESELSKAB APS (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: JWF HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-27 tilføjes Legale ejere: JWF HOLDING ApS, René Faber Holding ApS, Brifa ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2018-12-26 fjernes Legale ejere: JWF HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-27 fjernes Reelle ejere: Jonna Wilkenschild Faber (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: JWF HOLDING ApS, Annex Ejendomme A/S (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-02-04 fjernes Legale ejere: Annex Ejendomme A/S, JWF HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-29 tilføjes Reelle ejere: Hans Ole Lomholt Poulsen (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2017-12-28 fjernes Reelle ejere: Hans Ole Lomholt Poulsen (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-03-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Ole Lomholt Poulsen (formand) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Britt Faber (direktør) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af ejendomme, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: Annex Ejendomme A/S, JWF HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: Faber Bolig A/S (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Reelle ejere: Hans Ole Lomholt Poulsen, Jonna Wilkenschild Faber (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Stiftere: JWF HOLDING ApS, Annex Ejendomme A/S (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-21)