Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 tilføjes Vedtægter: 2024-04-10 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2018-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Haslevgade ApS. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Jægersborg Kaserne ApS. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PB INVEST I ApS. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Parmagade 6 ApS. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rødovre Karreen ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skiferrækkerne ApS. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRØJBORGVEJ 74 ApS. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2022-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Retort ApS. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Møller Dalgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-12 fjernes Bestyrelse: Mette Høi Davidsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-12 tilføjes Vedtægter: 2023-04-12 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-25 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-07 tilføjes Vedtægter: 2020-09-07 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000.000,00 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mette Høi Davidsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Søren Wonsild Glud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 318.432.394,00 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-24 tilføjes Vedtægter: 2018-04-24 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 290.293.821,00 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 261.145.130,00 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 240.131.680,00 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-22 fjernes Legale ejere: KONCENTON A/S (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Wonsild Glud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-12-13 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 210.424.374,00 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 182.662.286,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-21 tilføjes Vedtægter: 2017-11-21 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 168.532.455,00 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-10-24 tilføjes Vedtægter: 2017-10-24 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 84.496.587,00 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 60.610.827,00 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 57.588.423,00 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-07 tilføjes Vedtægter: 2017-08-07 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 52.562.454,00 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Vedtægter: 2017-06-22 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 39.692.296,00 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-18 tilføjes Vedtægter: 2017-05-18 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.978.990,00 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-03-07 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i danske ejendomme med primær fokus på boligudlejningsejendomme beliggende i Storkøbenhavn og Aarhus. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-07 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Legale ejere: KONCENTON A/S (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-03-07 tilføjes Navne: Koncenton Metropol II A/S (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus, Søren Dahlgaard, Lars Bentsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-03-07 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus, Søren Dahlgaard, Lars Bentsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Stiftere: KONCENTON A/S (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-09)