Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 6520 Toftlund (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Hanssens Gade 42, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Binavne: MX PAY ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-25 tilføjes Legale ejere: 2M Capital HoldCo ApS, Askekilde Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Legale ejere: 2M Capital HoldCo ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Reelle ejere: Morten Lodal Askekilde, Mads Andreas Olesen (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Reelle ejere: Mads Andreas Olesen (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-25 fjernes Bestyrelse: Christian Nørgaard Madsen (næstformand) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Bestyrelse: Christian Nørgaard Madsen (næstformand) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: 2M Capital HoldCo ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-01-27 fjernes Legale ejere: Lars Oxholm Madsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-19 tilføjes Legale ejere: Lars Oxholm Madsen, Christian Nørgaard Madsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-18 fjernes Legale ejere: Lars Oxholm Madsen, Christian Nørgaard Madsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Mads Andreas Olesen (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Lars Oxholm Madsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Hanssens Gade 42, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 6520 Toftlund (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Direktion: Christian Nørgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-19 fjernes Direktion: Lars Oxholm Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 6520 Toftlund (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2017-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 10, 6230 Rødekro (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 10, 6230 Rødekro (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 6520 Toftlund (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@meere.dk (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-02-02 tilføjes Legale ejere: Christian Nørgaard Madsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Lars Oxholm Madsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2017-02-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Nørgaard Madsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Nørgaard Madsen, Christian Nørgaard Madsen, Lars Oxholm Madsen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-02-01 fjernes Reelle ejere: Christian Nørgaard Madsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 6520 Toftlund (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Lars Oxholm Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: Meere ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Lars Oxholm Madsen (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-01)