Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Nørgaard Madsen | 19.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Oxholm Madsen | 01.02.2017 | 19.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Oxholm Madsen | 11.05.2020 | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Andreas Olesen | 11.05.2020 | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lodal Askekilde | 11.05.2020 | 25.02.2021 | formand |
Christian Nørgaard Madsen | 11.05.2020 | 25.02.2021 | næstformand |