Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Binavne | Bibranche | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Esra Mahmoud Khader Ali (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Ihab Hatem Ali Mohammad Sobh (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 tilføjes Binavne: MG Autoudlejning ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-02-11 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-11 tilføjes Vedtægter: 2022-02-11 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-10-13 tilføjes Hjemmeside: www.mgauto.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@mgauto.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: Info@MGauto.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: Ihab Holding ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: Ahmad Naser Al-Rmayyed (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Ihab Hatem Ali Mohammad Sobh (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2021-05-11 fjernes Reelle ejere: Ahmad Naser Al-Rmayyed (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-01-26 tilføjes Binavne: La Rosa ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 fjernes Binavne: MG Auto ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive autoværksted og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@MGauto.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: Larosa@outlook.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Dækservice (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: MG Auto ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-12-31 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: La Rosa ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 tilføjes Binavne: MG Auto ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-20 fjernes Binavne: Anas værksted ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-28 tilføjes Binavne: Anas værksted ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-09-27 fjernes Binavne: Anas Auto ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Ihab Hatem Ali Mohammad Sobh (direktør) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 fjernes Direktion: Ahmad Naser Al-Rmayyed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuldyssen 17, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-26 tilføjes Binavne: Anas Auto ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-26 tilføjes Vedtægter: 2020-08-26 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-26 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: Ahmad Naser Al-Rmayyed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2018-11-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-15 tilføjes Vedtægter: 2018-11-15 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2018-10-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-26 fjernes Direktion: Ahmad Naser Al-Rmayyed (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Ahmad Naser Al-Rmayyed (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: Esra Mahmoud Khader Ali (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Ahmad Naser Al-Rmayyed (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Ahmad Naser Al-Rmayyed (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 25, st. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Larosa@outlook.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 25, st. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 25, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Reelle ejere: Ahmad Naser Al-Rmayyed (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Ahmad Naser Al-Rmayyed (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-03-01 fjernes Direktion: Esra Mahmoud Khader Ali (direktør) (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 25, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Esra Mahmoud Khader Ali (direktør) (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed med blandt andet levering af en frugtordning til de danske arbejdspladser og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Legale ejere: Esra Mahmoud Khader Ali (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-01-19 tilføjes Navne: La Rosa ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Stiftere: Esra Mahmoud Khader Ali (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)