Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ihab Hatem Ali Mohammad Sobh | 28.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ahmad Naser Al-Rmayyed | 15.11.2018 | 28.09.2020 | adm. dir |
Ahmad Naser Al-Rmayyed | 01.03.2017 | 26.08.2018 | direktør |
Esra Mahmoud Khader Ali | 19.01.2017 | 01.03.2017 | direktør |