Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færøvej 14, 4180 Sorø (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2024-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvej 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2016-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Hasselvang, Brejning ApS. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Hasselvang, Brejning. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvej 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2017-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 20, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 20, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2016-12-30 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-12-30 tilføjes Direktion: Lasse Broe Honoré (direktør) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med administration, investering og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-30 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lhr7000@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Julie Broe Honoré, Lasse Broe Honoré (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-12-30 tilføjes Navne: Broe Honoré Holding ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Julie Broe Honoré, Lasse Broe Honoré (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Stiftere: Lasse Broe Honoré, Julie Broe Honoré (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-12)