Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lasse Broe Honoré(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Julie Broe Honoré(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Julie Broe Honoré | 18.12.2017 | Herredsvej 34, 2820 Gentofte |
Lasse Broe Honoré | 18.12.2017 | Herredsvej 34, 2820 Gentofte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/S ERICH RASMUSSEN. SORØ | 78062517 | NORMAL | Formueforvaltning (663000) |
Broe Honoré Holding ApS | 38328999 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.12.2017 | 8,36 (km) | Søndre Fasanvej 20, 2000 Frederiksberg | Herredsvej 34, 2820 Gentofte |
13.01.2024 | 111,44 (km) | Herredsvej 34, 2820 Gentofte | Færøvej 14, 4180 Sorø |
Broe Honoré Holding ApS. |
Sidst opdateret den 12.01.2017 og angivet som gældende fra 30.12.2016 (2837 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BROEG ApS | 44488213 |
BROEG Copenhagen ApS | 44488213 |
Broegger Industries | 37907197 |
BROE HOLDING ApS | 41380659 |
Broe Honoré Holding ApS | 38328999 |
Broe Højmose ApS | 42555738 |
BROE INVEST ApS | 17551302 |
Broekan Holding ApS | 36896590 |
Broekema | 32424147 |
Broekhoff Raaby v/Vagn Broekhoff Raaby | 21655805 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Broe Honoré(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julie Broe Honoré(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lasse Broe Honoré(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 2 |
Julie Broe Honoré(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 1 | 1 | 0 | 4 |
Pct. | 17 % | 17 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |