Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Betina Moldt Rasmussen | 01.02.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Eilskov Jensen | 23.12.2016 | 01.02.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Groth Dirksen | 10.03.2023 | næstformand |
Jørgen Kristian Hansen | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sia Oskarson | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Olaf Østerberg | 23.12.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Bjørnsbo Due | 01.02.2022 | 16.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lene Christensen | 01.02.2022 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Cathrine Marie Westergaard Østerberg | 03.08.2017 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mette Ring O' Donnell | 03.08.2017 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Toft Valstorp | 23.12.2016 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Navdeep Rajpal | 23.12.2016 | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Westergaard Østerberg | 23.12.2016 | 03.08.2017 | bestyrelsesmedlem |