Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Revisor | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 tilføjes Bestyrelse: Flemming Banner Engstrup (formand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 fjernes Bestyrelse: Per Ole Kobberø (formand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 tilføjes Direktion: Kent Høstgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Lars Bastrup (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Pank (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 tilføjes Vedtægter: 2024-01-30 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Bestyrelse: Anne Willemoes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Ole Kobberø (formand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: Lars Bastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: Svane Køkkenet Midtjylland A/S (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: HM GRUPPEN SILKEBORG A/S, Lars Bastrup Holding ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 tilføjes Vedtægter: 2022-08-01 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Møller Mortensen, Lars Bastrup (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Navne: Svane Køkkenet Silkeborg A/S (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Navne: Svane Køkkenet Silkeborg ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-12-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Bastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Lars Bastrup (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: HM GRUPPEN SILKEBORG A/S, Lars Bastrup Holding ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: Svane Køkkenet Silkeborg ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Møller Mortensen, Lars Bastrup (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: Lars Bastrup Holding ApS, HM GRUPPEN SILKEBORG A/S (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)