Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Pank | 30.01.2024 | adm. dir |
Kent Høstgaard Andersen | 30.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bastrup | 15.12.2016 | 30.01.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kent Høstgaard Andersen | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Buus Falkesgaard | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Klith | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Pank | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bastrup | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Banner Engstrup | 30.01.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Willemoes | 27.12.2022 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kargaard | 01.08.2022 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Østergaard | 01.08.2022 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Lynggaard Frandsen | 01.08.2022 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Ole Kobberø | 01.08.2022 | 30.01.2024 | formand |
Hans Henrik Møller Mortensen | 15.12.2016 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 15.12.2016 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bastrup | 15.12.2016 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |