Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bjerrehuus Advokater Advokatanpartsselskab. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-14 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 1., 1263 København K (offentliggjort 2021-04-02)
Den 2021-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-02)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2020-04-02 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-02)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@b-advokater.dk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 96, 2. th., 1307 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 96, 2. th., 1307 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-12-08 tilføjes Direktion: Christian Buhl Bjerrehuus (direktør) (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og / eller anparter i andre advokatselskaber eller advokatholdingselskaber samt almindelig formueanbringelse, der ikke strider mod bestemmelserne i retsplejelovens § 124. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-08 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Legale ejere: Christian Buhl Bjerrehuus (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Navne: Christian Bjerrehuus Holding Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Reelle ejere: Christian Buhl Bjerrehuus (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2016-12-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2016-12-08 tilføjes Stiftere: Christian Buhl Bjerrehuus (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-16)