Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Bestyrelse: Søren Damgaard (formand) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Direktion: Søren Holger Nelson Kopp (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-23 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Legale ejere: Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Navne: A/S STAKE nr. 5327 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-12-01 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Damgaard (formand) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-19 fjernes Bestyrelse: Mads Hørberg (formand) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-08 tilføjes Bestyrelse: Mads Hørberg (formand) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Søren Holger Nelson Kopp (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-19 fjernes Direktion: Pål Rosendahl (direktør) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-08 tilføjes Direktion: Pål Rosendahl (direktør) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og at udøve virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-07 tilføjes Vedtægter: 2016-12-07 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-07 tilføjes Legale ejere: Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-06 fjernes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-12-01 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-23 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-23 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-23 tilføjes Navne: A/S STAKE nr. 5327 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Vedtægter: 2016-11-23 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-13)