Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Holger Nelson Kopp | 19.12.2016 | 13.06.2017 | direktør |
Pål Rosendahl | 08.12.2016 | 19.12.2016 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 23.11.2016 | 08.12.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Schow Madsen | 19.12.2016 | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holger Nelson Kopp | 19.12.2016 | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Damgaard | 19.12.2016 | 13.06.2017 | formand |
Anders Rolskov-Eriksen | 08.12.2016 | 19.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Pål Rosendahl | 08.12.2016 | 19.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hørberg | 08.12.2016 | 19.12.2016 | formand |
Peter Andreas Stakemann | 23.11.2016 | 08.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Lund | 23.11.2016 | 08.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen | 23.11.2016 | 08.12.2016 | formand |