Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Reelle ejere: Mikail Cömert, Yusuf Cömert (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-10 fjernes Reelle ejere: Mikail Cömert (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 fjernes Reelle ejere: Yusuf Cömert (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-10 fjernes Legale ejere: Sinan Cömert, Henrik Bisgaard Hansen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 fjernes Reelle ejere: Sinan Cömert (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Yusuf Cömert (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Yusuf Cömert (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-13 tilføjes Reelle ejere: Yusuf Cömert (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-12 fjernes Reelle ejere: Yusuf Cömert (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Mikail Cömert (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-01-05 tilføjes Legale ejere: Henrik Bisgaard Hansen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-01-05 fjernes Legale ejere: Andreas Christensen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Vedtægter: 2020-10-22 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselgade 12, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselgade 12, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Christensen, Yusuf Cömert (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: Yusuf Cömert (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-10 tilføjes Legale ejere: Yusuf Cömert, Sinan Cömert (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-10 fjernes Legale ejere: Ömer Cömert (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselgade 12, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Askevænget 11, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: gs5362@yahoo.dk (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-10 tilføjes Direktion: Yusuf Cömert (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-10 fjernes Direktion: Ömer Cömert (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-10 tilføjes Reelle ejere: Yusuf Cömert, Sinan Cömert (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-07-10 fjernes Reelle ejere: Ömer Cömert (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: FynTrafik ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 fjernes Navne: Ömer Cömert ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askevænget 11, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Direktion: Ömer Cömert (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2016-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed som offentlig service transport (OST-kørsel) og hertil hørende aktiviteter. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-28 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Legale ejere: Ömer Cömert (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2016-11-28 tilføjes Navne: Ömer Cömert ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-11-28 tilføjes Reelle ejere: Ömer Cömert (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2016-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2016-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2016-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Stiftere: Ömer Cömert (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Vedtægter: 2016-11-28 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-28)