Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Bisgaard Hansen | 05.01.2021 | 10.01.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Andreas Christensen | 01.08.2020 | 05.01.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Sinan Cömert | 10.07.2020 | 10.01.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Yusuf Cömert | 10.07.2020 | 31.07.2020 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Ömer Cömert | 28.11.2016 | 10.07.2020 | 100,00% | 100,00 % |