Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhaven 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Binavne: Virtu Travel ApS, Virtu Professional Cycling ApS, Virtu Pro ApS, Virtu Cycling Group ApS, Virtu Cycling Gear ApS, Virtu ApS, Riis Seier Denmark ApS, Optour ApS, Nor Pro Cycling ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Legale ejere: Virtu Holding AG (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Navne: Virtu Cycling ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Reelle ejere: Lars Seier Christensen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Stiftere: Virtu Cycling Group A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Virtu Professional Cycling ApS. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Virtu Travel ApS. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2022-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: VirtuGO ApS. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-23 fjernes Direktion: Ole Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhaven 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gevninge Bakkedrag 27, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-05-31 tilføjes Binavne: Virtu Travel ApS, Virtu Professional Cycling ApS, Virtu Pro ApS, Virtu Cycling Group ApS, Virtu Cycling Gear ApS, Virtu ApS, Riis Seier Denmark ApS, Optour ApS, Nor Pro Cycling ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: Virtu Holding AG (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-05-24 fjernes Legale ejere: Virtu Cycling Group A/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: Virtu Cycling ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-05-24 fjernes Navne: Virtu Cycling Gear ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-05-25 fjernes Bestyrelse: Bjarne Lykkegård Riis (formand) (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-05-25 fjernes Reelle ejere: Bjarne Lykkegård Riis (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-01-04 tilføjes Direktion: Ole Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2021-01-04 fjernes Direktion: Per Bausager (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Bestyrelse: Ole Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-05-28 fjernes Bestyrelse: Anders Gram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-17 fjernes Bestyrelse: Christina Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-15 tilføjes Bestyrelse: Christina Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-03-15 fjernes Bestyrelse: Jan Flemming Bech Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Lykkegård Riis (formand) (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Flemming Bech Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-05-18 fjernes Bestyrelse: Gawie Murray Nienaber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gevninge Bakkedrag 27, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2018-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhaven 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2017-11-02 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af udstyr og produkter til cykelsporten og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Per Bausager (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Bjarne Lykkegård Riis (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: Virtu Cycling Gear ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: Riis Seier Travel & Event ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhaven 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 21, 1157 København K (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Bjarne Lykkegård Riis (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-13 fjernes Direktion: Bjarne Christian Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 21, 1157 København K (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Bestyrelse: Gawie Murray Nienaber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Bjarne Christian Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rejsebureau, events, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: Virtu Cycling Group A/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2016-10-31 tilføjes Navne: Riis Seier Travel & Event ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Lykkegård Riis, Lars Seier Christensen (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Stiftere: Virtu Cycling Group A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)