Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jørgensen | 04.01.2021 | 23.06.2023 | direktør |
Per Bausager | 01.11.2017 | 04.01.2021 | direktør |
Bjarne Lykkegård Riis | 31.03.2017 | 01.11.2017 | direktør |
Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen | 13.02.2017 | 31.03.2017 | direktør |
Bjarne Christian Jensen | 31.10.2016 | 13.02.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jørgensen | 28.05.2020 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Gram | 15.03.2019 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christina Larsen | 15.03.2019 | 17.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 01.11.2018 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Lykkegård Riis | 01.11.2018 | 25.05.2021 | formand |
Jan Flemming Bech Andersen | 18.05.2018 | 15.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Lykkegård Riis | 31.10.2016 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 31.10.2016 | 31.10.2018 | formand |
Gawie Murray Nienaber | 31.10.2016 | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |