Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Navne | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 17, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 17, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-20 fjernes Bestyrelse: Torben Thomassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 503.000,00 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-16 tilføjes Vedtægter: 2020-10-16 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 17, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2020-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 26, 1302 København K (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-07 tilføjes Bestyrelse: Simon Rolf Klint Bergh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-07 fjernes Bestyrelse: Henrik Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-07 tilføjes Direktion: Jens Berthol Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-07 fjernes Direktion: Henrik Lund-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-25 fjernes Revisor: Revisionsfirma C. & Co ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-10-24 tilføjes Navne: JewelryStudios.com A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 fjernes Navne: Designed Rings A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 tilføjes Vedtægter: 2018-10-24 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-06-13 tilføjes Revisor: Revisionsfirma C. & Co ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-06-13 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: THE 3D GROUP A/S (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: 3D PRINT VENTURES A/S (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 26, 1302 København K (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2016-10-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2016-10-20 tilføjes Direktion: Henrik Lund-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2016-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, design og produktion af smykker baseret på 3D-teknologi og dermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-20 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2016-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2016-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Legale ejere: 3D PRINT VENTURES A/S (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-10-20 tilføjes Navne: Designed Rings A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-10-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lund-Nielsen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-10-20 fjernes Reelle ejere: Henrik Lund-Nielsen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-10-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-10-20 tilføjes Stiftere: 3D PRINT VENTURES A/S (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med bestyrelsens formand, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Vedtægter: 2016-10-20 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-28)