Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 tilføjes Legale ejere: TSV ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Legale ejere: Thomas Malchow-Møller (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 fjernes Legale ejere: TSV ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 tilføjes Reelle ejere: Troels Schierning Valeur (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Reelle ejere: Thomas Malchow-Møller (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 fjernes Reelle ejere: Troels Schierning Valeur (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Anni Berg Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Direktion: Thomas Malchow-Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og dermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-16 tilføjes Direktion: Thomas Malchow-Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-06-16 fjernes Direktion: Mia Lander Franks (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-11 tilføjes Binavne: Fyns Cideri ApS, Ciderkollektivet ApS, Bryggeriet Æ ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Binavne: Ciderkollektivet IVS, Fyns Cideri IVS, Bryggeriet Æ IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Navne: Æ ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-05 fjernes Navne: Æ IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-01-25 tilføjes Direktion: Mia Lander Franks (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: Thomas Malchow-Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: TSV ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Troels Schierning Valeur (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Troels Schierning Valeur (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: Thomas Nybro Jensen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Nybro Jensen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-23 tilføjes Reelle ejere: Troels Schierning Valeur, Thomas Malchow-Møller (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-03-22 fjernes Reelle ejere: Thomas Malchow-Møller, Troels Schierning Valeur (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-08-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-08-15 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-08-14 fjernes Regnskabs år: --08-14 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-08-14 fjernes Regnskabs år: --08-15 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-18 tilføjes Binavne: Fyns Cideri IVS, Bryggeriet Æ IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-05-13 tilføjes Navne: Æ IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-05-12 fjernes Navne: Fyns Cideri IVS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-13 tilføjes Vedtægter: 2018-05-13 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 22, 1., 5856 Ryslinge (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Jonas Kure Petersen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-11-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Kure Petersen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-10-26 tilføjes Legale ejere: Jonas Kure Petersen, Thomas Nybro Jensen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Jonas Kure Petersen, Thomas Malchow-Møller, Troels Schierning Valeur, Thomas Nybro Jensen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 22, 1., 5856 Ryslinge (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Fabers Gade 11, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-10-26 tilføjes Legale ejere: Troels Schierning Valeur, Thomas Malchow-Møller (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Fabers Gade 11, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-10-10 tilføjes Binavne: Ciderkollektivet IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-10-10 tilføjes Direktion: Troels Schierning Valeur (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2016-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere cider. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-14 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-10 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af cider og anden frugtvin (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasmalchow@gmail.com (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Navne: Fyns Cideri IVS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Regnskabs år: --08-14 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-10-10 tilføjes Regnskabs år: --08-15 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Stiftere: Troels Schierning Valeur, Thomas Malchow-Møller (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-10)